Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Markussen | 04.12.2019 | 19.05.2020 | direktør |
Birgitte Gurli Aaslyng | 10.09.2018 | 04.12.2019 | direktør |
Gitte Wichmann Krigbaum | 09.10.2008 | 10.09.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Wichmann Krigbaum | 09.10.2008 | 16.05.2011 | bestyrelse |
Kent Buchholdt | 09.10.2008 | 16.05.2011 | formand |