Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fagotvej 15, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-05 fjernes Navne: SP TRÆBYG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Stiftere: Steffen Thorup Povlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Direktion: Steffen Thorup Povlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fagotvej 15, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 tilføjes Direktion: Steffen Thorup Povlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i S.P. Træbyg ApS og udøve de i forbindelse hermed stående aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Navne: SP TRÆBYG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Stiftere: Steffen Thorup Povlsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Vedtægter: 2008-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)