Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2008-10-16 sletter virksomheden Ejerskaber: LOUISE SKARBY ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Generaxion A/S. (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Generaxion Holding A/S. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: SPI - KOLDING, Juni 2020 ApS. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SPI - Kolding ApS. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BUSHØJVÆNGET 127 ApS. (offentliggjort 2020-07-11)
Den 2020-10-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Frirum Spa & Fitness ApS. (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Slow Studio ApS. (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NFF Group Holding ApS. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hush Little One ApS. (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2024-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPI - Kolding Holding ApS. (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 27, 8340 Malling (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2021-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Malling Bjergevej 80, 8340 Malling (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2021-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: louiseskarby@gmail.com (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-02-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malling Bjergevej 80, 8340 Malling (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2018-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Balskærvej 65, 8340 Malling (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balskærvej 65, 8340 Malling (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2015-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ajstrupvej 3, 8340 Malling (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2013-05-14 fjernes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: REVI-MIDT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ajstrupvej 3, 8340 Malling (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2008-10-16 tilføjes Direktion: Louise Skarby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalandele i andre virksomheder at drive handelsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2008-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Legale ejere: LOUISE SKARBY ApS, Louise Skarby (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-10-16 fjernes Legale ejere: LOUISE SKARBY ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-10-16 tilføjes Navne: LOUISE SKARBY ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-16 tilføjes Reelle ejere: Louise Skarby (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2008-10-16 tilføjes Revisor: REVI-MIDT I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Stiftere: Louise Skarby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Vedtægter: 2008-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)