Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lissi Hansen | 04.05.2018 | formand |
Palle Ingemann Hansen | 26.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Louise Ingemann Hansen | 26.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Mette Elkjær Ingemann | 26.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sten Klarskov | 19.05.2015 | 04.05.2018 | formand |
Lissi Hansen | 26.09.2008 | 03.05.2018 | bestyrelsesmedlem |