Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 43, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Kontaktoplysninger: wtc@wtc-law.dk (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Legale ejere: HJR ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Navne: EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2016-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2016-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-02-10 fjernes Direktion: David Joseph Dahl Slatcher (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 43, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2015-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenborgvej 27, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: wtc@wtc-law.dk (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2015-08-05 tilføjes Direktion: David Joseph Dahl Slatcher (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-05 fjernes Direktion: Hans Henrik Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenborgvej 27, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2013-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Krakasvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-11-16)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Legale ejere: HJR ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krakasvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-11-16)
Den 2008-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Krakasvej 7, c., 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-11-13)
Den 2008-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krakasvej 7, c., 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-11-13)
Den 2008-08-25 tilføjes Direktion: Hans Henrik Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2008-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom, og udlejning samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Navne: EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Vedtægter: 2008-08-25 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-12)