Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordparken 17, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-20 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Legale ejere: ANDREAS HOLDING ApS, CATHNIC REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Navne: BRUSGAARD OG PEDERSEN ApS (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Reelle ejere: Henrik Brusgaard, Kjeld Andreas Bak (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Stiftere: K A P INVEST ApS, CATHNIC REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-06-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-28 fjernes Direktion: Henrik Brusgaard (direktion) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-05-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-02 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordparken 17, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2009-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 4, 4573 Højby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og udlejning af ejendomme, samt naturlig i tilknytning hertil værende virksomhed. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2009-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2009-01-28 tilføjes Vedtægter: 2009-01-28 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-12-26 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-26 fjernes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 4, 4573 Højby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-20 tilføjes Direktion: Henrik Brusgaard (direktion) (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2008-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-20 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Legale ejere: ANDREAS HOLDING ApS, CATHNIC REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Navne: BRUSGAARD OG PEDERSEN ApS (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brusgaard, Kjeld Andreas Bak (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 tilføjes Stiftere: K A P INVEST ApS, CATHNIC REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2008-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-04)