Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2014-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VEJRUP MASKINCENTER A/S. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-01-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-01-16 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2018-01-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-09-07)
Den 2011-09-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2009-10-13 fjernes Revisor: H. MARTINSEN, ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 3, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-09 tilføjes Direktion: Carsten Thorup Møllgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele og anden formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Legale ejere: Carsten Thorup Møllgaard (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2008-10-09 tilføjes Navne: CARSTEN MØLLGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-09 tilføjes Reelle ejere: Carsten Thorup Møllgaard (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2008-10-09 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2008-10-09 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN, ESBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Vedtægter: 2008-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)