Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EKEMASKINER A/S. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: 57B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvænget 19, 9541 Suldrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-16 tilføjes Direktion: Ejgil Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Legale ejere: Ejgil Knudsen (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2008-10-16 tilføjes Navne: EJGIL KNUDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-16 tilføjes Reelle ejere: Ejgil Knudsen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2008-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Revisor: 57B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Stiftere: EKEMASKINER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Vedtægter: 2008-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)