Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 tilføjes Hjemmeside: www.staybeautiful.dk (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 fjernes Hjemmeside: www.spilcompagniet.dk (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@staybeautiful.dk (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@spilcompagniet.dk (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-05 tilføjes Binavne: Stay Beautiful ApS (offentliggjort 2023-03-05)
Den 2023-03-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-03-01 tilføjes Vedtægter: 2023-03-01 (offentliggjort 2023-03-05)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, import og eksport online og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-21 tilføjes Vedtægter: 2022-06-21 (offentliggjort 2023-03-05)
Den 2022-06-20 fjernes Binavne: Spilcompagniet ApS, Novia ApS, Nordisk Spil ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: Potentiale Holding ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: Jonathan David Bräuner Delfs (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-01 tilføjes Reelle ejere: Else Winther, Stefan Juel Winther (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-01 fjernes Reelle ejere: Jonathan David Bräuner Delfs (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Legale ejere: Potentiale Holding ApS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-01-31 fjernes Reelle ejere: Else Winther, Stefan Juel Winther (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Binavne: Spilcompagniet ApS, Novia ApS, Nordisk Spil ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-05-29 tilføjes Navne: Offline ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-28 fjernes Navne: SPILCOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-29 tilføjes Vedtægter: 2020-05-29 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-03-12 tilføjes Legale ejere: Potentiale Holding ApS, Jonathan David Bräuner Delfs (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2020-03-12 fjernes Legale ejere: Endgame IVS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-12 tilføjes Reelle ejere: Else Winther, Stefan Juel Winther, Jonathan David Bräuner Delfs (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2020-03-11 fjernes Reelle ejere: Stefan Juel Winther (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Jakob Kortegaard Højland (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skivevej 177, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skivevej 177, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2018-04-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2018-04-20 fjernes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2018-01-05 tilføjes Hjemmeside: www.spilcompagniet.dk (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2018-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@spilcompagniet.dk (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skivevej 177, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Stefan Juel Winther (direktør) (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Endgame IVS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: BB NIELSEN HOLDING ApS, GAME INVENTORS ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Kortegaard Højland, Stefan Juel Winther (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Birthe Nielsen (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammervej 12, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-31 fjernes Direktion: Birthe Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-16 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2011-03-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammervej 12, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2008-10-02 tilføjes Direktion: Birthe Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2008-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge spil og enhver hermed forbunden aktivitet. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2008-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2008-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Legale ejere: BB NIELSEN HOLDING ApS, GAME INVENTORS ApS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2008-10-02 tilføjes Navne: SPILCOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2008-10-02 tilføjes Reelle ejere: Birthe Nielsen (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2008-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2008-10-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Stiftere: GAME INVENTORS ApS, BB NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-02 tilføjes Vedtægter: 2008-10-02 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2008-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)