Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jonas Roland Therkildsen(virk.: 5) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Risborg(virk.: 4) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Keller Jansen(virk.: 3) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Signe Søndergaard(virk.: 1) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Risborg | 15.04.2013 | Vesterbrogade 161, 1800 Frederiksberg C |
Jonas Roland Therkildsen | 10.09.2021 | Ceresvej 26, 1863 Frederiksberg C |
Signe Søndergaard | 05.07.2022 | Travemündegade 1, 2150 Nordhavn |
Rasmus Keller Jansen | 20.02.2023 | Sankt Markus Plads 10, 1921 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Dept Denmark Holding ApS | 39691140 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dept Design & Technology ApS | 30530748 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dept Digital Marketing ApS | 32675611 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
LOFTIN HOLDING ApS | 32298737 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.10.2008 | 0,00 (km) | Vesterbrogade 163, 1800 Frederiksberg C | Vesterbrogade 163, 1800 Frederiksberg C |
30.09.2009 | 0,00 (km) | Vesterbrogade 163, 1800 Frederiksberg C | Store Kongensgade 40E, 1264 København K |
19.06.2011 | 2,17 (km) | Store Kongensgade 40E, 1264 København K | Vesterbrogade 43, 1620 København V |
28.11.2014 | 2,76 (km) | Vesterbrogade 43, 1620 København V | Njalsgade 21E, 2300 København S |
01.02.2021 | 0,72 (km) | Njalsgade 21E, 2300 København S | Langebrogade 6E, 1411 København K |
Dept Design & Technology ApS. |
Sidst opdateret den 08.10.2020 og angivet som gældende fra 08.10.2020 (1450 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
DEPS ApS | 39148625 |
DEPS Byg og Anlæg | 30065131 |
DEPS HOLDING ApS | 29622973 |
Dept Denmark Holding ApS | 39691140 |
Dept Design & Technology ApS | 30530748 |
Dept Digital Marketing ApS | 32675611 |
Depth Per Image | 40892958 |
Depth Robotics ApS | 39509083 |
Deptracker ApS | 34697639 |
DEPUTAT INT. LTD. ApS | 30500482 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Roland Therkildsen(virk.: 5) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Peter Risborg(virk.: 4) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rasmus Keller Jansen(virk.: 3) Dir. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Signe Søndergaard(virk.: 1) Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 62 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jonas Roland Therkildsen(virk.: 5) Reelle ejere | 0 | 3 | 2 | 4 |
Peter Risborg(virk.: 4) Reelle ejere | 0 | 4 | 0 | 6 |
Rasmus Keller Jansen(virk.: 3) Dir. | 0 | 2 | 1 | 2 |
Signe Søndergaard(virk.: 1) Dir. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 10 | 3 | 12 |
Pct. | 0 % | 40 % | 12 % | 48 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |