Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Klithusevej 20, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-11 fjernes Direktion: Emil Hjertmann Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-11 fjernes Navne: HJERTMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Revisor: LMO AFVENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Stiftere: Emil Hjertmann Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-28 tilføjes Revisor: LMO AFVENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-05 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klithusevej 20, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Direktion: Emil Hjertmann Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Brdr. Andersen Schultz ApS samt eje aktier/anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Navne: HJERTMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Stiftere: Emil Hjertmann Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Vedtægter: 2007-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)