Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2007-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: BE INSTALLATIONER SUNDS A/S. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BE INSTALLATIONER SUNDS A/S. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violens Kvarter 13, 7400 Herning (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Violens Kvarter 13, 7400 Herning (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 tilføjes Vedtægter: 2012-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2010-12-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violens Kvarter 13, 7400 Herning (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2007-07-03 tilføjes Direktion: Brian Bank Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Legale ejere: Brian Bank Christensen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2007-07-03 tilføjes Navne: BANK HOLDING ApS (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-07-03 tilføjes Reelle ejere: Brian Bank Christensen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2007-07-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2007-07-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2007-07-03 tilføjes Stiftere: Brian Bank Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-08-27)
Den 2007-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)