Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 13, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: jol@larsenogpetersen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-09 fjernes Navne: ENTREPRENØRFIRMA LARSEN & PETERSENApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Stiftere: ENTREPRENØR JØRGEN LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Direktion: Jørgen Ole Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-05 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-15 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-07-15 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-31 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørfirma og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Navne: ENTREPRENØRFIRMA LARSEN & PETERSENApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-19 fjernes Navne: ENTREPRENØRFIRMA LARSEN OG PETERSEN ApS (offentliggjort 2007-08-08)
Den 2007-08-08 tilføjes Navne: ENTREPRENØRFIRMA LARSEN OG PETERSEN ApS (offentliggjort 2007-08-08)
Den 2007-08-07 fjernes Navne: ENTREPRENØRFIRMAET LARSEN OG PETERSEN ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-20 tilføjes Vedtægter: 2007-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 13, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Morbærvej 6, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: jol@larsenogpetersen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morbærvej 6, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Direktion: Jørgen Ole Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Navne: ENTREPRENØRFIRMAET LARSEN OG PETERSEN ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Stiftere: ENTREPRENØR JØRGEN LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)