Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 11, 1600 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-19 fjernes Navne: INVESTONE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 fjernes Stiftere: SF INVEST ApS, KLAUS HANSSON HOLDING ApS, BTK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Bestyrelse: Bo Tue Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Direktion: Bo Tue Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 fjernes Bestyrelse: Claus Grønborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenløvesgade 11, 1600 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 46, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive besidde ejerandele i andre selskaber samt virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Vedtægter: 2008-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Bestyrelse: Claus Grønborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 fjernes Bestyrelse: Klaus Hansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 2.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 46, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Hansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Direktion: Bo Tue Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Navne: INVESTONE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Stiftere: SF INVEST ApS, KLAUS HANSSON HOLDING ApS, BTK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)