Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Reedtz Kristensen | 12.01.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Thorndahl | 12.01.2018 | 31.10.2022 | direktør |
Birgitte Uggerhøj | 26.06.2015 | 12.01.2018 | direktør |
Peter Reedtz Kristensen | 03.08.2012 | 01.01.2014 | direktør |
Arne Koch | 27.12.2011 | 26.06.2015 | direktør |
Alexandr Novosyelok | 19.07.2007 | 27.12.2011 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 02.07.2007 | 13.09.2007 | direktør |