Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | xbrl | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet WW af 1. september 2016 Næstved ApS. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåstrupvej 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Kontaktoplysninger: Jan@Wichmann-arkitekter.dk (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Legale ejere: Jan Wium Wichmann (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Navne: Selskabet AW af 1. september 2016 Næstved ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-02-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåstrupvej 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2016-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ceresvej 3, 1., 1863 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-09-01 tilføjes Navne: Selskabet AW af 1. september 2016 Næstved ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2016-09-01 tilføjes Vedtægter: 2016-09-01 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2016-09-01 fjernes Direktion: Jan Wium Wichmann (direktion) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-08-31 fjernes Navne: AMALIE WICHMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ceresvej 3, 1., 1863 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2015-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Maries Alle 14, st. th., 1908 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: Jan@Wichmann-arkitekter.dk (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2014-06-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-07 fjernes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsesse Maries Alle 14, st. th., 1908 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2013-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 26, 5., 2200 København N (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2012-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-01-18 tilføjes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-18 fjernes Revisor: Schwartz & Co. Statsautoriserede revisorer v/Kim Hansen Schwartz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2010-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2010-01-19 tilføjes Vedtægter: 2010-01-19 (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2009-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 26, 5., 2200 København N (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2008-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ceresvej 3, 1863 Frederiksberg C (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2008-06-04 tilføjes Navne: AMALIE WICHMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2008-06-03 fjernes Navne: JAN WICHMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ceresvej 3, 1863 Frederiksberg C (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2007-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Direktion: Jan Wium Wichmann (direktion) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2007-07-04 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Navne: JAN WICHMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2007-07-03 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5921 UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5921 UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Revisor: Schwartz & Co. Statsautoriserede revisorer v/Kim Hansen Schwartz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-02 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-02 tilføjes Legale ejere: Jan Wium Wichmann (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2007-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-17)