Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Hjarsbæk Rasmussen | 25.04.2024 | direktør |
Ulrik Ernst Rasmussen | 01.05.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Børsting | 12.02.2018 | 06.09.2019 | direktør |
Toke Værndal | 12.02.2018 | 01.05.2019 | adm. dir |
Henrik Fomsgaard-Knudsen | 01.10.2013 | 12.02.2018 | adm. dir |
Toke Værndal | 15.08.2008 | 01.10.2013 | direktør |
Henrik Bisgaard Jensen | 15.08.2008 | 01.10.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Toke Værndal | 06.09.2019 | næstformand |
Dennis Vad Lauridsen | 18.12.2015 | formand |
Martin Busk Andersen | 06.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bisgaard Jensen | 18.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Toke Værndal | 18.05.2011 | 05.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frank Lorenz | 18.05.2011 | 18.12.2015 | formand |
Søren Celinder | 18.05.2011 | 26.11.2014 | bestyrelsesmedlem |