Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-11-14 tilføjes Direktion: Richard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 fjernes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2008-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CINI DK EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2023-11-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-08 tilføjes Reelle ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbygade 47, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Låsbygade 47, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2013-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-16 tilføjes Vedtægter: 2013-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Revisor: Kaj Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Revisor: Kaj Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbygade 47, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2008-03-19 tilføjes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2008-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2008-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-19 tilføjes Legale ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2008-03-19 tilføjes Navne: CINI DK HOLDING ApS (offentliggjort 2008-04-04)
Den 2008-03-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-19 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henrik Larsen Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-19 tilføjes Stiftere: CINI (FAR EAST) LIMITED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-04)
Den 2008-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)