Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellet 37, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellet 37, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellet 37, 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2016-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellet 37, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: Henrik Jesper Lindhardt Albrektsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-06-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Jesper Lindhardt Albrektsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2011-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: ja@jawatertechnic.dk (offentliggjort 2011-02-24)
Den 2008-06-30 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2008-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-10-14)
Den 2008-06-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellet 37, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2008-03-12 tilføjes Direktion: Henrik Jesper Lindhardt Albrektsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med fast ejendom samt ejendomsadministration og anden efter direktionens skøn dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Navne: CAJA ApS (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2008-03-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-03-12 tilføjes Revisor: Rud Torben Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Stiftere: ALBREKTSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Vedtægter: 2008-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-15)
Den 2008-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)