Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Krondalvej 7, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-18 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-04-02 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Legale ejere: Boyan Krasimirov Ivanov (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Navne: KVIK-SERVICE ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Stiftere: Muhammed Mumreez (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2017-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2017-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2017-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2017-01-14 fjernes Direktion: Boyan Ivanov (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2017-01-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2016-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krondalvej 7, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2016-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frimestervej 18, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-11-20 tilføjes Direktion: Boyan Ivanov (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2015-11-20 fjernes Direktion: Muhammed Mumreez (direktion) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-20 tilføjes Legale ejere: Boyan Krasimirov Ivanov (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2015-11-19 fjernes Legale ejere: Muhammed Mumreez (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-04-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2013-04-02 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2013-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2013-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2013-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2009-12-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frimestervej 18, 1. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2008-03-18 tilføjes Direktion: Muhammed Mumreez (direktion) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2008-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-03-18 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Legale ejere: Muhammed Mumreez (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2008-03-18 tilføjes Navne: KVIK-SERVICE ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Stiftere: Muhammed Mumreez (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2008-03-18 tilføjes Vedtægter: 2008-03-18 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2008-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)