Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Bibranche | Kapitalvaluta | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-08-31 tilføjes Bestyrelse: Erik Buhl Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 425, 6854 Henne (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 425, 6854 Henne (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-28 tilføjes Reelle ejere: Carsten Holmegaard Hansen, Niels Kristian Hansen (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-27 fjernes Reelle ejere: Niels Kristian Hansen, Carsten Holmegaard Hansen (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Binavne: Spar Købmand Hansen A/S (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-04-22 fjernes Binavne: VESTGRANIT A/S (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Navne: Købmand Hansens Supermarked, Henne Strand A/S (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-02-21 fjernes Navne: KØBMAND HANSEN "EUROSPAR", HENNE STRAND A/S (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-02-22 tilføjes Vedtægter: 2019-02-22 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Kristian Hansen, Carsten Holmegaard Hansen (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Reelle ejere: Niels Kristian Hansen (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-28 tilføjes Bestyrelse: Carsten Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2017-12-28 fjernes Bestyrelse: Richard Aksel Lund Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-07-08 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-07-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-01 tilføjes Bestyrelse: Richard Aksel Lund Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Carsten Holmegaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 fjernes Bestyrelse: Niels Kristian Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-04 fjernes Direktion: Niels Kristian Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailsalg med bredt sortiment af dagligvarer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 tilføjes Vedtægter: 2014-11-24 (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-17 tilføjes Navne: KØBMAND HANSEN "EUROSPAR", HENNE STRAND A/S (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2013-06-16 fjernes Navne: KØBMAND HANSEN "SUPER BEST", HENNESTRAND A/S (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-12 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2012-01-12)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Bibranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2010-02-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2010-02-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2009-12-01)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-10 tilføjes Bestyrelse: Richard Aksel Lund Larsen (formand) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2009-03-10 fjernes Bestyrelse: Grethe Højbjerg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 425, 6854 Henne (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2008-09-25 tilføjes Bestyrelse: Grethe Højbjerg Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-25 tilføjes Binavne: VESTGRANIT A/S (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2008-09-25 tilføjes Direktion: Niels Kristian Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Legale ejere: NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2008-09-25 tilføjes Navne: KØBMAND HANSEN "SUPER BEST", HENNESTRAND A/S (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-09-25 tilføjes Reelle ejere: Niels Kristian Hansen (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2008-09-25 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2008-09-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Stiftere: NIELS KRISTIAN HANSEN. HENNE STRAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-04)