Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2014-11-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Institut for Mental Sundhed ApS. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2017-02-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Medkoncept A/S. (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2018-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Empano ApS. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Empano ApS. (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-03-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Empano ApS. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2018-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: T-PEMF Klinikken ApS. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: NTS Medical ApS. (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: T-PEMF Klinikken ApS. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-01-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SundInvest ApS. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-03-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NTS Medical ApS. (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2021-05-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: T-PEMF Klinikken ApS. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Empano ApS. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Empano ApS. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Empano ApS. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Villavej 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hersegade 20, 1. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2014-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i virksomheder samt at udøve investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Navne: BJØRKMANN ApS (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-11-03 fjernes Navne: SIRCULUS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2014-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hersegade 20, 1. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2011-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkesøvej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Revisor: IB MEINERT JENSEN rådgivning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Navne: SIRCULUS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-04)
Den 2008-10-05 fjernes Navne: CIRCULUS HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkesøvej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Direktion: Camilla Stokholm Bjørkmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Legale ejere: Camilla Stokholm Bjørkmann (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2008-09-24 tilføjes Navne: CIRCULUS HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-09-24 tilføjes Reelle ejere: Camilla Stokholm Bjørkmann (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2008-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2008-09-24 tilføjes Revisor: IB MEINERT JENSEN rådgivning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Stiftere: Camilla Stokholm Bjørkmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)