Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-11 fjernes Direktion: Henrik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-11 fjernes Navne: A. P. MØLLERS ALLÉ ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Stiftere: Jørgen Torrey Troelsfeldt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Direktion: Henrik Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 fjernes Direktion: Steffen Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestagervej 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Vedtægter: 2009-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-10-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 tilføjes Direktion: Steffen Ebdrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Navne: A. P. MØLLERS ALLÉ ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Stiftere: Jørgen Torrey Troelsfeldt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)