Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Haralds Vej 34, st., 9600 Aars (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalstrøget 8, 9600 Aars (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2008-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOAARS A/S. (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: AUTOAARS A/S. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUTOAARS A/S. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendommen Industrivej 7 Aars ApS. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendommen Industrivej 7 Aars ApS. (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2015-12-01 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2008-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalstrøget 8, 9600 Aars (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2008-09-24 tilføjes Direktion: Kasper Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalinvesteringer herunder at fungere som holdingselskab og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes foreneligt med selskabets førnævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Legale ejere: Kasper Jensen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2008-09-24 tilføjes Navne: K J HOLDING AARS ApS (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-09-24 tilføjes Reelle ejere: Kasper Jensen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2008-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-24 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2008-09-24 tilføjes Stiftere: Kasper Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Vedtægter: 2008-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)