Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revisor | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-28 tilføjes Bestyrelse: Carsten Tønnes (formand) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-28 fjernes Bestyrelse: Torben Møllerbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 fjernes Bestyrelse: Janni Volsmann Frandsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Møllerbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2017-09-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bo Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-10)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-04 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Bo Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-10)
Den 2016-01-04 fjernes Bestyrelse: Claus Gulbech Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-06-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2015-06-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2013-10-13 tilføjes Bestyrelse: Janni Volsmann Frandsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-13 fjernes Bestyrelse: Torben Møller-Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Bestyrelse: Torben Møller-Larsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-26 fjernes Bestyrelse: Lars Overgaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering, udlejningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen som helhed, eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Vedtægter: 2010-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-04-20)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Emil Frandsen (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2008-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-13 tilføjes Bestyrelse: Lars Overgaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-13 tilføjes Direktion: Jesper Emil Frandsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Legale ejere: CEETEC HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2008-02-13 tilføjes Navne: CEETEC INVEST A/S (offentliggjort 2008-03-06)
Den 2008-02-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-13 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-03-06)
Den 2008-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)