Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hvidhvask | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Rene Jardorf, Ulrik Jardorf, Stefan Jardorf (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Rene Jardorf, Ulrik Jardorf, Stefan Jardorf (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2022-11-06 fjernes Bestyrelse: Bertil Jardorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-28)
Den 2022-10-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Reelle ejere: Rene Jardorf, Ulrik Jardorf, Stefan Jardorf, Rene Jardorf, Ulrik Jardorf, Stefan Jardorf (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2019-11-07 tilføjes Direktion: Stefan Jardorf (direktør) (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 fjernes Direktion: Bertil Jardorf (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-10-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Jardorf (formand) (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-01 fjernes Bestyrelse: Jørn Løjstrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 fjernes Bestyrelse: Ulrik Jardorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 fjernes Revisor: Parker Randall Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, administration samt udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-15 tilføjes Vedtægter: 2010-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-11-17)
Den 2008-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tempovej 42-50, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-11 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Jardorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-11 tilføjes Direktion: Bertil Jardorf (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Legale ejere: BRDR. JARDORF A/S (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-02-11 tilføjes Navne: BRDR. JARDORF EJENDOMME I A/S (offentliggjort 2008-03-26)
Den 2008-02-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-11 tilføjes Revisor: Parker Randall Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Stiftere: BRDR. JARDORF A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-03-26)
Den 2008-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)