Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Rømer Ege Møller | 17.08.2020 | 24.06.2022 | direktør |
Mathias Grüttner | 01.01.2019 | 17.08.2020 | direktør |
Peder Nedergaard | 01.01.2018 | 31.12.2018 | direktør |
Mathias Grüttner | 06.02.2008 | 01.01.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Grüttner | 01.01.2019 | 24.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Brogaard Hede | 01.01.2019 | 24.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peder Nedergaard | 01.01.2019 | 24.06.2022 | formand |
Peder Nedergaard | 01.01.2018 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Grüttner | 01.01.2018 | 31.12.2018 | formand |
Morten Melchiors | 29.11.2013 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Grüttner | 29.11.2013 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peder Nedergaard | 29.11.2013 | 31.12.2017 | formand |