Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbane Allé 17, 1. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Direktion: Søren Bo Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-23 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Legale ejere: Søren Bo Rasmussen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Navne: SØBO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Reelle ejere: Søren Bo Rasmussen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i V. Sæmer & Søn A/S og anden investering. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2013-10-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2013-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2013-10-11 tilføjes Vedtægter: 2013-10-11 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2013-10-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2013-07-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2013-07-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbane Allé 17, 1. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2012-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Klintekongevej 6, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klintekongevej 6, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Direktion: Søren Bo Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-23 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Legale ejere: Søren Bo Rasmussen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-12 fjernes Legale ejere: Søren Bo Rasmussen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2007-12-13 tilføjes Navne: SØBO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Reelle ejere: Søren Bo Rasmussen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2007-12-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2007-10-23 tilføjes Legale ejere: Søren Bo Rasmussen (offentliggjort 2017-11-30)