Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2007-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TIMM MØBLER. RANDERS A/S. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2024-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydtoften 6, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydtoften 6, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-10 tilføjes Direktion: Alice Kirsten Skou Timm (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Direktion: Poul Erik Rasmus Timm (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-01-30 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydtoften 6, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2007-12-20 tilføjes Direktion: Poul Erik Rasmus Timm (direktør) (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2007-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre selskaber helt eller delvist, foretage investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Legale ejere: Alice Kirsten Skou Timm (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2007-12-20 tilføjes Navne: TIMM HOLDING, RANDERS ApS (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Reelle ejere: Alice Kirsten Skou Timm (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2007-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-12-20 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Stiftere: Alice Kirsten Skou Timm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Vedtægter: 2007-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)