Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fousbjergvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-27 fjernes Navne: CÆSIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Stiftere: Lars Bo Cæsius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-06 fjernes Direktion: Lars Bo Cæsius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fousbjergvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Direktion: Lars Bo Cæsius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, handel samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Navne: CÆSIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Stiftere: Lars Bo Cæsius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Vedtægter: 2007-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)