Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Vedtægter | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-05 tilføjes Binavne: Nile Water Denmark ApS (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 tilføjes Vedtægter: 2017-04-05 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-08-01 tilføjes Binavne: Plan B Finans ApS, KA Consulting ApS (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med viden og konsulenttjenester til restaurantionsbranchen, formidling af forretninger og ejendomme herunder finansiering heraf samt investering i beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-08-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-07-22 tilføjes Navne: OVERSØ GRUPPEN ApS (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-21 fjernes Navne: OVERSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-22 tilføjes Vedtægter: 2016-07-22 (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fejerskovparken 5, 7400 Herning (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudmoseparken 104, 7400 Herning (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2011-06-08 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2010-12-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-18 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-18 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudmoseparken 104, 7400 Herning (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2007-12-19 tilføjes Direktion: Michael Oversø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Legale ejere: Michael Oversø (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2007-12-19 tilføjes Navne: OVERSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2007-12-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Oversø (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Stiftere: Michael Oversø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Vedtægter: 2007-12-19 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)