Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 4, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-08 fjernes Bestyrelse: Torben Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Direktion: Torben Bruun (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-08 fjernes Navne: ANASK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR FINN ELLGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Stiftere: OLE TOFTEGÅRD HOLDING ApS, NUH HOLDING ApS, KJÆR BRUUN HOLDING ApS, JHB ApS, ETSS ApS, EA NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 4, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 158, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-31 tilføjes Bestyrelse: Jens Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 fjernes Bestyrelse: Niels Ulrik Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Direktion: Torben Bruun (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 fjernes Direktion: Ea Jennie Ovdal Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, herunder at erhverve og eje anparter og/eller aktier samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Vedtægter: 2012-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Navne: ANASK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-13 fjernes Navne: ANASK HOLDING A/S (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Bestyrelse: Ole Toftegaard Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baltorpvej 158, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Toftegaard Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Direktion: Ea Jennie Ovdal Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Navne: ANASK HOLDING A/S (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR FINN ELLGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Stiftere: OLE TOFTEGÅRD HOLDING ApS, NUH HOLDING ApS, KJÆR BRUUN HOLDING ApS, JHB ApS, ETSS ApS, EA NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)