Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2010-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: DHP HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2015-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DHP HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2021-05-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 22 A/S. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-25 tilføjes Vedtægter: 2024-03-25 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-25 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-02-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grædstrupvej 45, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 1, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: pm@elisedal.dk (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-15 tilføjes Legale ejere: Nicolai Blumensaadt Madsen, Anders Peter Blumensaadt Madsen, Sophie Blumensaadt Winther (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-08-06 tilføjes Vedtægter: 2019-08-06 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-21 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2009-10-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2009-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 1, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2008-10-07 tilføjes Direktion: Peder Ejnar Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-07 tilføjes Legale ejere: Peder Ejnar Madsen (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2008-10-07 tilføjes Navne: PEM HOLDING, HORNSYLD ApS (offentliggjort 2008-11-24)
Den 2008-10-07 tilføjes Reelle ejere: Peder Ejnar Madsen (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2008-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2008-10-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Vedtægter: 2008-10-07 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2008-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-24)
Den 2008-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)