Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-07 tilføjes Direktion: Christa Lambert Haagensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stolelyngen 15, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevang 6, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2008-10-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANA-SEALS A/S. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2012-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S GUNNAR HAAGENSEN. (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-08 tilføjes Revisor: RTS Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Revisor: PGF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-20 tilføjes Vedtægter: 2010-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevang 6, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2008-10-07 tilføjes Direktion: Christian Nils Haagensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Legale ejere: Christian Nils Haagensen (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2008-10-07 tilføjes Navne: C & C HAAGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-11-03)
Den 2008-10-07 tilføjes Reelle ejere: Christian Nils Haagensen (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2008-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-07 tilføjes Revisor: PGF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-03)
Den 2008-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)