Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 30, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 fjernes Navne: PROJEKTAS, UDVIKLING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Stiftere: PROJEKTAS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-18 fjernes Bestyrelse: Jens Kristoffer Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-18 fjernes Direktion: Preben Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 30, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 29, 3. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-25 tilføjes Direktion: Preben Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 fjernes Direktion: Steen Zaulich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er udviklingsopgaver indenfor byggesektoren samt køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Vedtægter: 2009-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 29, 3. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Bestyrelse: Karsten Lorentsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Bestyrelse: Karsten Lorentsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Direktion: Steen Zaulich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Navne: PROJEKTAS, UDVIKLING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Stiftere: PROJEKTAS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)