Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-09-16 sletter virksomheden Ejerskaber: HAMMERSTAD A/S. (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2015-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Techvisors ApS. (offentliggjort 2016-11-19)
Den 2017-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværkshaven 56, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Direktion: Hasan Morsaleen Rahman (direktion) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-09 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: hasan@rahman.dk (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Legale ejere: Hasan Morsaleen Rahman (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Navne: RAHMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Stiftere: Hasan Morsaleen Rahman (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-20 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværkshaven 56, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2013-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gåseholmvej 61, 3. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2010-12-22)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåseholmvej 61, 3. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2010-12-22)
Den 2010-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 6, st. th., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: hasan@rahman.dk (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 6, st. th., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-09 tilføjes Direktion: Hasan Morsaleen Rahman (direktion) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive erhverv (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-09 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Legale ejere: Hasan Morsaleen Rahman (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Navne: RAHMAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Stiftere: Hasan Morsaleen Rahman (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Vedtægter: 2008-10-09 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2008-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-06)