Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2011-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SHARKSMEDIA A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Hangar 2 ApS. (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-02 tilføjes Revisor: LDM REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund 66, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 6, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 6, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenhaven 9, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenhaven 9, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2017-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Højenvej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter, aktier og øvrige værdipapirer, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-04-14 tilføjes Vedtægter: 2014-04-14 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-04-14 fjernes Revisor: RevisionsCentrum (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-11-10 tilføjes Revisor: RevisionsCentrum (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-11-10 fjernes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højenvej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2008-10-03 tilføjes Direktion: Michael Wolstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-03 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-10-03 tilføjes Legale ejere: Michael Wolstrup (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2008-10-03 tilføjes Navne: WOLSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2008-10-03 tilføjes Reelle ejere: Michael Wolstrup (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2008-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2008-10-03 tilføjes Revisor: HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-10-03 tilføjes Stiftere: Michael Wolstrup (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2008-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)