Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Hedegård Knudsen | 01.04.2011 | 25.02.2015 | direktion |
Mette Vagner Johannesen | 30.09.2009 | 31.03.2011 | direktion |
Ole Vagner | 02.07.2007 | 25.02.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Vagner | 02.07.2007 | 25.02.2015 | bestyrelse |
Morten Vagner Rosenstand | 02.07.2007 | 25.02.2015 | bestyrelse |
Lotte Vagner | 02.07.2007 | 25.02.2015 | formand |