Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 9, st. tv., 8800 Viborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-09 fjernes Bestyrelse: Carsten Edvard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Direktion: Carsten Edvard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-09 fjernes Navne: CENZ SERVICE PARTNER A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Stiftere: STEEN PETERSEN ApS, CN HOLDING, VIBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 9, st. tv., 8800 Viborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerlandsvej 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-17 fjernes Bibranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2011-01-17)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-10 tilføjes Bestyrelse: Jette Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-10 fjernes Bestyrelse: Ivan Høeg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2011-01-17)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2007-08-28)
Den 2007-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service- og salgsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-07 tilføjes Vedtægter: 2007-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerlandsvej 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 12, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2007-08-28)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 12, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-29 tilføjes Bestyrelse: Ivan Høeg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Direktion: Carsten Edvard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Navne: CENZ SERVICE PARTNER A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Stiftere: STEEN PETERSEN ApS, CN HOLDING, VIBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)