Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Interessenter | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 45, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Gordon Vølund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 45, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 6., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 6., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 6., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 6., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-07-11 tilføjes Kontaktoplysninger: ms@investia.dk (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-04-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2014-03-28 tilføjes Bestyrelse: Benny Balle Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2012-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 6. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2012-01-03)
Den 2012-10-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommene beliggende Prinz Carl Anlage 3, 10-14, 15, 19, 20, 31-33, 36, 39, 42 samt Mainstrasse 41, D-67547 Worms i Tyskland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2012-10-15 fjernes Revisor: TVF 2014 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med komplementaren. (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2012-10-15 tilføjes Vedtægter: 2012-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 1, 6. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2012-01-03)
Den 2011-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2008-08-06)
Den 2011-05-12 fjernes Bestyrelse: John Niclas Siemerling Adelsparre (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 fjernes Bestyrelse: Jørgen Haack Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Legale ejere: Finn Erik Rasmussen, Jens Blach (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-12-04 tilføjes Legale ejere: Claus Wistoft (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-12-30 tilføjes Reelle ejere: Finn Erik Rasmussen, Jens Blach (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-12-04 tilføjes Reelle ejere: Claus Wistoft (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-09-24 tilføjes Legale ejere: Bent Treldal (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-09-16 tilføjes Legale ejere: Thomas Gordon Vølund (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-09-09 tilføjes Legale ejere: Jørgen Haack Jensen, Benny Balle Jensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-09-24 tilføjes Reelle ejere: Bent Treldal (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-09-16 tilføjes Reelle ejere: Thomas Gordon Vølund (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-09-09 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Haack Jensen, Benny Balle Jensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-05-07 tilføjes Legale ejere: Claus Tolgaard (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-05-07 tilføjes Reelle ejere: Claus Tolgaard (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2009-10-27)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2008-08-06)
Den 2008-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 30, 1., 1058 København K (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 30, 1., 1058 København K (offentliggjort 2008-06-17)
Den 2008-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 30, 3., 1302 København K (offentliggjort 2008-01-17)
Den 2008-03-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Torben Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 fjernes Bestyrelse: Lars Torben Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 30, 3., 1302 København K (offentliggjort 2008-01-17)
Den 2007-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 18, 1061 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Haack Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Bestyrelse: Thomas Gordon Vølund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 tilføjes Legale ejere: INVESTIA GROUP A/S (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2007-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 18, 1061 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Bestyrelse: Thomas Gordon Vølund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET PRINZ CARL ANLAGE I ApS (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2007-07-03 tilføjes Navne: K/S PRINZ CARL ANLAGE I (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-07-03 tilføjes Revisor: TVF 2014 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2007-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)