Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Benny Balle Jensen | 28.03.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Wistoft | 15.10.2012 | 28.03.2014 | direktion |
John Niclas Siemerling Adelsparre | 01.04.2008 | 15.10.2012 | direktion |
Lars Torben Nielsen | 02.07.2007 | 01.04.2008 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Wistoft | 15.10.2012 | bestyrelse |
Bent Treldal | 15.10.2012 | bestyrelse |
Benny Balle Jensen | 15.10.2012 | bestyrelse |