Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Asser Karsdal | 24.06.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Degnboel Thostrup | 05.11.2008 | 24.06.2010 | direktør |
Claus Henrik Christiansen | 29.06.2007 | 05.11.2008 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Severini | 27.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Henrik Christiansen | 08.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bente Juel Christiansen | 08.11.2022 | formand |
Kugan Sathiyanandarajah | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bernt Sanders | 01.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Bengt Martin Borg | 23.03.2021 | 27.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bente Juel Christiansen | 02.01.2014 | 07.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Henrik Christiansen | 05.11.2008 | 07.11.2022 | formand |
Hervé Girsault | 29.06.2007 | 02.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bente Juel Christiansen | 29.06.2007 | 17.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Herbert Schmidt | 29.06.2007 | 17.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Lolk Helveg Petersen | 29.06.2007 | 17.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
David H Mac Callum | 29.06.2007 | 08.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peter Degnboel Thostrup | 29.06.2007 | 05.11.2008 | formand |