Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-02 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 168, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 95, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-06-02 tilføjes Vedtægter: 2017-06-02 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 95, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Hans Glavind Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være ejendomsselskab og derigennem at eje ejendomme og drive udlejningsvirksomhed med ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-06-04)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: STEPCO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: MHR EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Glavind Rasmussen, Marianne Mehder Rasmussen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: STEPCO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Vedtægter: 2008-04-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)