Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterfælledvej 48, 1750 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-07 fjernes Bestyrelse: Hanne Falkenberg Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Hovedbranche: Anden telekommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-07 fjernes Kontaktoplysninger: HS@andelsmobil.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-07 fjernes Navne: ANDELSMOBIL A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-07 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-06 fjernes Revisor: Preben Bang Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterfælledvej 48, 1750 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemarsgade 26, 5. th., 1665 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-06 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Kaas Corfitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-18 fjernes Bestyrelse: Lars Jørgen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-10-28 tilføjes Formål: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne mobiltelefoni til reelle og lave priser. Foreningen kan desuden formidle produkter, der er relateret til mobiltelefoni. Foreningen skal i sit forretningsområde operere med fuld gennemsigtighed, således at medlemmerne har fuldt overblik over priser, økonomi, organisation og ledelsesforhold. Kun medlemmer kan handle i foreningen. Foreningens driftsoverskud efter henlæggelse til udvikling, tilbageføres til medlemmerne efter beslutning på den årlige generalforsamling. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes i den daglige drift af direktøren. Ved dispositioner der rækker ud over den daglige drift tegnes foreningen af formanden og direktøren i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 tilføjes Vedtægter: 2008-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden telekommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: HS@andelsmobil.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemarsgade 26, 5. th., 1665 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-25 tilføjes Navne: ANDELSMOBIL A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Jørgen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Revisor: Preben Bang Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)