Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-06-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FIXIT EL ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-17 tilføjes Formål: Selskabets aktivitet består i at være moderselskab for virksomhed med formål at drive elektrikervirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Vedtægter: 2013-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevældsgade 87, st. h., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-02-28)
Den 2013-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongshaven 96, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2008-11-07)
Den 2011-02-16 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-16 fjernes Revisor: ROBIN LERCKE & PARTNERE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongshaven 96, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2008-11-07)
Den 2008-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-07 tilføjes Direktion: Jakob Kristian Kjøller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-07 fjernes Direktion: Henning Biil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-11-07)
Den 2008-11-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-07 tilføjes Navne: JAKOB KJØLLER HOLDING ApS (offentliggjort 2008-11-07)
Den 2008-11-06 fjernes Navne: VICH 10325 ApS (offentliggjort 2008-07-11)
Den 2008-11-07 tilføjes Revisor: ROBIN LERCKE & PARTNERE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Henning Biil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Legale ejere: Jakob Kristian Kjøller (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: VICH 10325 ApS (offentliggjort 2008-07-11)
Den 2008-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Kristian Kjøller (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-11)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)