Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2008-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVITA KØBENHAVN A/S. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2008-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVITA Montage KØBENHAVN ApS. (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2016-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: I.K. Projekt A/S. (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 sletter virksomheden Ejerskaber: I.K. Projekt A/S. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2022-03-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: I.K. Projekt A/S. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Revisor: Michael Ryding (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-07-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-03-21 tilføjes Legale ejere: MLA HOLDING 2008 ApS, J. Hladka Holding ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-03-20 fjernes Legale ejere: MLA HOLDING 2008 ApS, J. Hladka Holding ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-03-04 tilføjes Legale ejere: MLA HOLDING 2008 ApS, J. Hladka Holding ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-03-03 fjernes Legale ejere: MLA HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-04 tilføjes Reelle ejere: Michael Larsen, Jesper Korpi Dyja Hladka (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-03 fjernes Reelle ejere: Michael Larsen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-22 tilføjes Bestyrelse: Jesper Korpi Dyja Hladka (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Bestyrelse: Torbjørn William Eriksen Shafer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 tilføjes Legale ejere: MLA HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-07-22 fjernes Legale ejere: TWES Holding ApS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-21 fjernes Legale ejere: MLA HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 tilføjes Reelle ejere: Michael Larsen (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-07-21 fjernes Reelle ejere: Michael Larsen (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-10-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 33, 1360 København K (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 33, 1360 København K (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-27 fjernes Bestyrelse: John Dennis Borella (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-11-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-24 tilføjes Bestyrelse: Torbjørn William Eriksen Shafer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2016-06-24 fjernes Bestyrelse: Christian Skouby Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-14 tilføjes Legale ejere: MLA HOLDING 2008 ApS, TWES Holding ApS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2016-06-13 fjernes Legale ejere: MLA HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2014-10-22 tilføjes Bestyrelse: John Dennis Borella (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-10-22 fjernes Bestyrelse: Christina Désirée Holder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2013-08-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 tilføjes Bestyrelse: Christina Désirée Holder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-05 fjernes Bestyrelse: Thomas Kofoed Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-03 tilføjes Legale ejere: MLA HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2012-09-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-26 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-26 fjernes Bestyrelse: Thomas Baunkjær Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 33, 1360 København K (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-03 tilføjes Bestyrelse: Thomas Baunkjær Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-03 tilføjes Direktion: Michael Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskabet samt andele af samme og foretage hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Navne: ATIVNI HOLDING A/S (offentliggjort 2008-09-05)
Den 2008-07-03 tilføjes Reelle ejere: Michael Larsen (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2008-07-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-07-03 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Stiftere: TKN HOLDING ApS, MLA HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et medlem af bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Vedtægter: 2008-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-09-05)
Den 2008-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)