Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 20, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkelunden 1, 3. th., 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: cap@lite.dk (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkelunden 1, 3. th., 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkelunden 1, 3., 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-12-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Vedtægter: 2010-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkelunden 1, 3., 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2008-06-24 tilføjes Direktion: Carsten Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Legale ejere: Carsten Pedersen (offentliggjort 2015-01-20)
Den 2008-06-24 tilføjes Navne: CARSTEN PEDERSEN HOLDING, ESBJERG ApS (offentliggjort 2008-08-11)
Den 2008-06-24 tilføjes Reelle ejere: Carsten Pedersen (offentliggjort 2017-09-16)
Den 2008-06-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-11)
Den 2008-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)