Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterhaven 5, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-28 fjernes Navne: SELSKABET AF 17. JANUAR 2012 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Stiftere: Wulff Group A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-03 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Bestyrelse: Lotte Iglemose Paaske (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Direktion: Per Suhr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 tilføjes Bestyrelse: Per Suhr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Bestyrelse: John Bergholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 tilføjes Direktion: Per Suhr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Direktion: John Bergholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er busdrift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 tilføjes Navne: SELSKABET AF 17. JANUAR 2012 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-16 fjernes Navne: JH BUSSER ApS (offentliggjort 2008-09-12)
Den 2012-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 tilføjes Vedtægter: 2012-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Binavne: SYDFYNS BUSSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 fjernes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterhaven 5, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 7, 5700 Svendborg (offentliggjort 2008-09-12)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-02 tilføjes Bestyrelse: John Bergholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Bestyrelse: Lars Bundgaard Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Direktion: John Bergholdt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Direktion: Henning Thygesen Wulff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2008-11-21)
Den 2008-10-30 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2008-11-21)
Den 2008-10-29 fjernes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2008-08-22)
Den 2008-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 7, 5700 Svendborg (offentliggjort 2008-09-12)
Den 2008-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Siøvænge 15, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-11 tilføjes Bestyrelse: Henning Thygesen Wulff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Bestyrelse: Helle Karin Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Direktion: Henning Thygesen Wulff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 fjernes Direktion: Helle Karin Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Navne: JH BUSSER ApS (offentliggjort 2008-09-12)
Den 2008-09-10 fjernes Navne: SYDFYNS BUSSER ApS (offentliggjort 2008-07-10)
Den 2008-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siøvænge 15, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Bestyrelse: Helle Karin Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Binavne: SYDFYNS BUSSER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Direktion: Helle Karin Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2008-08-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Navne: SYDFYNS BUSSER ApS (offentliggjort 2008-07-10)
Den 2008-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Stiftere: Wulff Group A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)