Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 536, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-24 fjernes Direktion: Morten Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-24 fjernes Navne: MORTEN RASMUSSEN HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 fjernes Stiftere: Morten Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-02 tilføjes Vedtægter: 2013-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Varnæsvej 536, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevænget 38, 6541 Bevtoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevænget 38, 6541 Bevtoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-12 tilføjes Direktion: Morten Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Navne: MORTEN RASMUSSEN HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Stiftere: Morten Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)