Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Vej 40, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Direktion: Ragnhild Buch (direktør) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-17 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: r.uhre.buch@gmail.com (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Legale ejere: Ragnhild Buch (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Navne: JENS PETER BUCH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Reelle ejere: Ragnhild Buch (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Stiftere: Jens Peter Buch (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2013-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET AF 29/3 1993 ApS. (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2021-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Vej 40, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Boelskilde 30, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: r.uhre.buch@gmail.com (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2016-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2013-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2013-11-28 tilføjes Reelle ejere: Ragnhild Buch (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2013-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2013-11-28 tilføjes Vedtægter: 2013-11-28 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2013-09-23 tilføjes Legale ejere: Ragnhild Buch (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2013-02-26 tilføjes Direktion: Ragnhild Buch (direktør) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2013-02-26 fjernes Direktion: Jens Peter Buch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-11-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boelskilde 30, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2007-04-17 tilføjes Direktion: Jens Peter Buch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-17 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-04-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-04-17 tilføjes Navne: JENS PETER BUCH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-04-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-04-17 tilføjes Revisor: EBSEN CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-17 tilføjes Stiftere: Jens Peter Buch (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2007-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-15)